NIELS HUNDTOFTE HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Niels Bjarne Hundtofte er medlem af direktionen.
NIELS HUNDTOFTE HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Niels Bjarne Hundtofte er medlem af direktionen.
NIELS HUNDTOFTE HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 8. august 2012 til 31. december 2013. Niels Bjarne Hundtofte er medlem af direktionen.