20. marts 2002Niels Bruun Yde forlader bestyrelsenNORDBORG GOLFBANE ApSNiels Bruun Yde forlader bestyrelsen for NORDBORG GOLFBANE ApS efter en periode på 4 år.Se mere
20. februar 2002Johnnie Sandbæk Kristensen træder ind i bestyrelsenNORDBORG GOLFBANE ApSJohnnie Sandbæk Kristensen træder ind i bestyrelsen for NORDBORG GOLFBANE ApS. Niels Bruun Yde er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
13. april 2001Regnskab for 2000 offentliggjortNORDBORG GOLFBANE ApSNORDBORG GOLFBANE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Niels Bruun Yde er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. april 2000Regnskab for 1999 offentliggjortNORDBORG GOLFBANE ApSNORDBORG GOLFBANE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Niels Bruun Yde er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. marts 2000Nye navne i bestyrelsenNORDBORG GOLFBANE ApS3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for NORDBORG GOLFBANE ApS. Niels Bruun Yde er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. marts 1999Regnskab for 1998 offentliggjortNORDBORG GOLFBANE ApSNORDBORG GOLFBANE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Niels Bruun Yde er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. marts 1999Palle Villy Mortensen forlader bestyrelsenNORDBORG GOLFBANE ApSPalle Villy Mortensen forlader bestyrelsen for NORDBORG GOLFBANE ApS efter en periode på 6 år. Niels Bruun Yde er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juli 1998Regnskab for 1997 offentliggjortNORDBORG GOLFBANE ApSNORDBORG GOLFBANE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Niels Bruun Yde er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. maj 1998Niels Bruun Yde træder ind i bestyrelsenNORDBORG GOLFBANE ApSNiels Bruun Yde erstatter Ulrich Skov i bestyrelsen for NORDBORG GOLFBANE ApS efter en periode på 3 måneder.Se mere