DANSK MARINE CENTER - AARHUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Christian Hammershøy er medlem af direktionen.
Henrik Sørensen erstatter Henrik Lynge Ottesen som bestyrelsesformand hos DANSK MARINE CENTER - AARHUS A/S efter en periode på 8 måneder. Niels Christian Hammershøy er medlem af direktionen.
DANSK MARINE CENTER - AARHUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Christian Hammershøy er medlem af direktionen.