Niels Henrik Olsen har været i direktionen for CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS siden 2020 og er desuden direktør i CONTAINER PROVIDERS LEASING ApS og CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS LEASING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS LEASING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS LEASING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS omgør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Henrik Olsen er medlem af direktionen.