24. aprilUnderskud på DKK 8.609 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Møller er medlem af direktionen.Se mere
23. februarOverskud på DKK 2,0 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
23. februarOverskud på DKK 15.395 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
16. februar 2023Underskud på DKK 1,8 mio.Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Møller er medlem af direktionen.Se mere
2. februar 2023Overskud på DKK 14.655 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
2. februar 2023Underskud på DKK 1,9 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
3. marts 2022Overskud på DKK 13.971 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
3. marts 2022Overskud på DKK 2,4 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
31. januar 2022Overskud på DKK 269.211 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Møller er medlem af direktionen.Se mere
11. februar 2021Overskud på DKK 13.280 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
10. februar 2021Underskud på DKK 826.816 K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
15. januar 2021Overskud på DKK 5.382 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Møller er medlem af direktionen.Se mere
7. februar 2020Overskud på DKK 4,1 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
7. februar 2020Overskud på DKK 12.708 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
6. februar 2020Underskud på DKK 206.228 Kirkelund Og Møller Ejendomme ApSKirkelund Og Møller Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 31. oktober 2018 til 31. december 2019. Niels Møller er medlem af direktionen.Se mere
22. marts 2019Overskud på DKK 12.094 ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
22. marts 2019Overskud på DKK 3,6 mio.K/S HABRO-BURFORDK/S HABRO-BURFORD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Niels Møller er formand for bestyrelsen.Se mere
13. marts 2019Niels Møller træder ind i bestyrelsenApS HABRO KOMPLEMENTAR-25Niels Møller træder ind i bestyrelsen for ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25.Se mere
13. marts 2019Karsten Hoffmeyer træder ind i bestyrelsenK/S HABRO-BURFORDKarsten Hoffmeyer træder ind i bestyrelsen for K/S HABRO-BURFORD. Niels Møller er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
19. december 2018Niels Møller bliver ny bestyrelsesformandK/S HABRO-BURFORDNiels Møller erstatter Flemming Vahlgreen som bestyrelsesformand hos K/S HABRO-BURFORD efter en periode på 13 år.Se mere