10. septemberNiklas Laugesen træder ind i bestyrelsenSimplyture ApSNiklas Laugesen træder ind i bestyrelsen for Simplyture ApS.Se mere
5. augustStiftelseSkram-Laugesen Ventures ApSSkram-Laugesen Ventures ApS stiftes i branchen investeringsselskaber. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
2. juliUnderskud på DKK 48 mio.GetWhy A/SGetWhy A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
31. majUdskiftning i bestyrelsenGetWhy A/S3 ændringer i bestyrelsen for GetWhy A/S. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
31. majNiklas Laugesen træder ind i direktionenGetWhy A/SNiklas Laugesen træder ind i direktionen for GetWhy A/S.Se mere
18. januarOverskud på DKK 950.868 NL GROUP HOLDING ApSNL GROUP HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
3. marts 2023Underskud på DKK 779.049 NL GROUP HOLDING ApSNL GROUP HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2022Niklas Laugesen forlader direktionenNapp ApSNiklas Laugesen forlader direktionen for Napp ApS efter en periode på 13 år.Se mere
24. februar 2022Ny selskabsform: AnpartsselskabNapp ApSNapp A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Napp ApS. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
31. januar 2022Overskud på DKK 380.148 NL GROUP HOLDING ApSNL GROUP HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2021Underskud på DKK 5,1 mio.Napp A/SNapp A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2021Underskud på DKK 2,0 mio.NL GROUP HOLDING ApSNL GROUP HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
29. december 2020AdresseændringNL GROUP HOLDING ApSNL GROUP HOLDING ApS flytter fra Ballerup til Rungsted Kyst. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
3. juni 2020AdresseændringNapp A/SNapp A/S flytter fra Ballerup til København K. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
11. maj 2020Niklas Laugesen forlader bestyrelsenNapp A/SNiklas Laugesen forlader bestyrelsen for Napp A/S efter en periode på 5 år.Se mere
11. maj 2020Ændring i ejerkredsenNapp A/SNiklas Laugesen er ikke længere registreret som reel ejer af Napp A/S.Se mere
30. april 2020 · TechsavvyÅbent Corona-opråb fra startup-miljøet: Fire forslag der kan holde hånden under højvækstvirksomhederneNiklas LaugesenLæs artikel
27. april 2020Underskud på DKK 1,1 mio.NL GROUP HOLDING ApSNL GROUP HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
17. april 2020Underskud på DKK 2,9 mio.Napp A/SNapp A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere
27. januar 2020Mads Møller Schrøder bliver ny bestyrelsesformandNapp A/SMads Møller Schrøder erstatter Martin Bøge Mikkelsen som bestyrelsesformand hos Napp A/S efter en periode på 1 år. Niklas Laugesen er medlem af direktionen.Se mere