3. oktober 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 39Q-Interline A/S Joachim Snebang erstatter Nikolaj Beer Eriksen i bestyrelsen (kilde:CVR). Læs artikel
30. september 2016 · Food SupplyNye i bestyrelser og direktørstole i uge 39Q-Interline A/S Joachim Snebang erstatter Nikolaj Beer Eriksen i bestyrelsen (kilde:CVR). Læs artikel
30. september 2016 · Electronic Supply DKNyt fra bestyrelser og direktionsgangeQ-Interline A/S Joachim Snebang erstatter Nikolaj Beer Eriksen i bestyrelsen. Læs artikel
15. september 2016Joachim Snebang Vanggaard Jensen træder ind i bestyrelsenQ-INTERLINE A/SJoachim Snebang Vanggaard Jensen erstatter Nikolaj Beer Eriksen i bestyrelsen for Q-INTERLINE A/S efter en periode på 8 år.Se mere
2. september 2016Ændring i ejerkredsenQ-INTERLINE A/SJoachim Snebang Vanggaard Jensen registreret som reel ejer af Q-INTERLINE A/S. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. maj 2016Underskud på DKK 941.422 Q-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. november 2015Mogens Weinreich forlader bestyrelsenQ-INTERLINE A/SMogens Weinreich forlader bestyrelsen for Q-INTERLINE A/S efter en periode på 2 år. Nikolaj Beer Eriksen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2015Overskud på DKK 85.309 Q-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 2014Overskud på DKK 934.899 Q-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. juni 2013Udskiftning i bestyrelsenQ-INTERLINE A/S3 ændringer i bestyrelsen for Q-INTERLINE A/S. Nikolaj Beer Eriksen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
6. april 2013Overskud på DKK 167.429 Q-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. marts 2012Regnskab for 2011 offentliggjortQ-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. april 2011Regnskab for 2010 offentliggjortQ-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juli 2010AdresseændringQ-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S flytter fra Roskilde til Tølløse. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortQ-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. april 2009Regnskab for 2008 offentliggjortQ-INTERLINE A/SQ-INTERLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Nikolaj Beer Eriksen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. marts 2009Nikolaj Beer Eriksen træder ind i bestyrelsenQ-INTERLINE A/SNikolaj Beer Eriksen træder ind i bestyrelsen for Q-INTERLINE A/S.Se mere