1. juliNina Kümmel træder ind i direktionenKümmel & Haurum ApSNina Kümmel træder ind i direktionen for Kümmel & Haurum ApS.Se mere
1. juliNy status: NORMALKümmel & Haurum ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Nina Kümmel er medlem af direktionen.Se mere
25. juniStiftelseKümmel & Haurum ApSKümmel & Haurum ApS stiftes i branchen investeringsselskaber. Nina Kümmel ejer 20% af virksomheden.Se mere
1. juniNina Kümmel forlader bestyrelsenTandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApSNina Kümmel forlader bestyrelsen for Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS efter en periode på 4 måneder.Se mere
1. juniLouise Skak Bender bliver adm. direktørTandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApSLouise Skak Bender erstatter Nina Kümmel som adm. direktør i Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS.Se mere
31. majÆndring i ejerkredsenTandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApSNina Kümmel er ikke længere registreret som reel ejer af Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS.Se mere
26. februarOverskud på DKK 2,3 mio.TANDLÆGE NINA KÜMMEL ApSTANDLÆGE NINA KÜMMEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Nina Kümmel er medlem af direktionen.Se mere
19. januarNina Kümmel træder ind i bestyrelsenTandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApSNina Kümmel træder ind i bestyrelsen for Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS.Se mere
1. januarNina Kümmel bliver adm. direktørTandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApSNina Kümmel erstatter Erik Andersen som adm. direktør i Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS.Se mere
1. januarÆndring i ejerkredsenTandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApSNina Kümmel registreret som reel ejer af Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS.Se mere
1. maj 2023Nina Kümmel stopper som adm. direktørColosseum Amagerbrogade ApSNina Kümmel stopper som adm. direktør i Colosseum Amagerbrogade ApS.Se mere
1. maj 2023Nina Kümmel forlader bestyrelsenColosseum Amagerbrogade ApSNina Kümmel forlader bestyrelsen for Colosseum Amagerbrogade ApS efter en periode på 6 år.Se mere
1. maj 2023Nils Kjell Niklas Odengard træder ind i bestyrelsenTandlægerne Amager Holding ApSNils Kjell Niklas Odengard erstatter Nina Kümmel i bestyrelsen for Tandlægerne Amager Holding ApS efter en periode på 6 år.Se mere
1. maj 2023Ændring i ejerkredsenColosseum Amagerbrogade ApSNina Kümmel er ikke længere registreret som reel ejer af Colosseum Amagerbrogade ApS.Se mere
22. marts 2023Underskud på DKK 3,1 mio.TANDLÆGE NINA KÜMMEL ApSTANDLÆGE NINA KÜMMEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Nina Kümmel er medlem af direktionen.Se mere
4. januar 2023Mathias Riis Damgaard bliver adm. direktørTandlægerne Amager Holding ApSMathias Riis Damgaard erstatter Jens Mondrup som adm. direktør i Tandlægerne Amager Holding ApS. Nina Kümmel er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juli 2022Underskud på DKK 18.942 Tandlægerne Amager Holding ApSTandlægerne Amager Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Nina Kümmel er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juni 2022Underskud på DKK 384.222 Colosseum Amagerbrogade ApSColosseum Amagerbrogade ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Nina Kümmel er adm. direktør i virksomheden.Se mere
9. marts 2022AdresseændringTandlægerne Amager Holding ApSTandlægerne Amager Holding ApS flytter fra Frederiksberg til Hellerup. Nina Kümmel er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. februar 2022Overskud på DKK 5,9 mio.TANDLÆGE NINA KÜMMEL ApSTANDLÆGE NINA KÜMMEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Nina Kümmel er medlem af direktionen.Se mere