2. juliUnderskud på DKK 630.000 CI IV DevCo ApSCI IV DevCo ApS offentliggør regnskabet for perioden 16. november 2022 til 31. december 2023. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
2. juliUnderskud på DKK 79 mio.CI V DevCo ApSCI V DevCo ApS offentliggør regnskabet for perioden 12. januar 2023 til 31. december 2023. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
1. juliUnderskud på DKK 5,0 mio.CI IV Kolga V Holding ApSCI IV Kolga V Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
1. juliUnderskud på DKK 3,3 mio.CI IV Kolga I Holding ApSCI IV Kolga I Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Nischal Agarwal er formand for bestyrelsen.Se mere
25. juniSebastian Hald Buhl træder ind i bestyrelsenCI IV Kolga I Holding ApSSebastian Hald Buhl erstatter Martin Simon Méchali i bestyrelsen for CI IV Kolga I Holding ApS efter en periode på 2 år. Nischal Agarwal er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
25. juniUdskiftning i direktionenCI IV Kolga I Holding ApS4 ændringer i direktionen for CI IV Kolga I Holding ApS. Nischal Agarwal er formand for bestyrelsen.Se mere
16. februarAdresseændringCI V DevCo ApSCI V DevCo ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
16. februarAdresseændringCI IV Kolga I Holding ApSCI IV Kolga I Holding ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Nischal Agarwal er formand for bestyrelsen.Se mere
16. februarAdresseændringCI IV DevCo ApSCI IV DevCo ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
16. februarAdresseændringCI IV Kolga V Holding ApSCI IV Kolga V Holding ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
8. januarNye navne i direktionenCI V DevCo ApS2 nye personer i direktionen for CI V DevCo ApS. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 2023Underskud på DKK 436.000 CI IV Kolga I Holding ApSCI IV Kolga I Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 13. juni 2022 til 31. december 2022. Nischal Agarwal er formand for bestyrelsen.Se mere
30. juni 2023Underskud på DKK 436.000 CI IV Kolga V Holding ApSCI IV Kolga V Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 22. juni 2022 til 31. december 2022. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
12. januar 2023StiftelseCI V DevCo ApSCI V DevCo ApS stiftes i branchen kombinerede administrationsserviceydelser. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2022Nischal Agarwal træder ind i bestyrelsenCI IV Kolga I Holding ApSNischal Agarwal træder ind i bestyrelsen for CI IV Kolga I Holding ApS.Se mere
2. december 2022Nischal Agarwal forlader direktionenCI IV Kolga I Holding ApSNischal Agarwal forlader direktionen for CI IV Kolga I Holding ApS efter en periode på 6 måneder.Se mere
16. november 2022StiftelseCI IV DevCo ApSCI IV DevCo ApS stiftes i branchen kombinerede administrationsserviceydelser. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
23. juni 2022Ny branche: Kombinerede administrationsserviceydelserCI IV Kolga V Holding ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2022StiftelseCI IV Kolga V Holding ApSCI IV Kolga V Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere
14. juni 2022Ny branche: Kombinerede administrationsserviceydelserCI IV Kolga I Holding ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Nischal Agarwal er medlem af direktionen.Se mere