25. september 2022Ole Christiansen forlader direktionen22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApSOle Christiansen forlader direktionen for 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS efter en periode på 28 år.Se mere
7. april 2022Overskud på DKK 1,3 mio.22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2021Overskud på DKK 930.544 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2020Overskud på DKK 832.948 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
12. april 2019Overskud på DKK 608.553 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
26. marts 2018Overskud på DKK 785.061 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
4. april 2017Overskud på DKK 559.010 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
11. april 2016Overskud på DKK 586.086 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
14. april 2015Overskud på DKK 670.069 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
4. april 2014Overskud på DKK 990.069 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
6. april 2013Overskud på DKK 454.134 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
20. marts 2012Regnskab for 2011 offentliggjort22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
22. april 2011Ændring i ejerkredsen22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApSSøren Kudsk Christiansen registreret som reel ejer af 22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
5. april 2011Regnskab for 2010 offentliggjort22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
30. marts 2010Regnskab for 2009 offentliggjort22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
24. marts 2009Regnskab for 2008 offentliggjort22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
4. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjort22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApSTidligere branche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 2007Adresseændring22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS flytter fra Skjern til Holstebro. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere
27. marts 2007Regnskab for 2006 offentliggjort22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS22. SEPTEMBER 1994. SKJERN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Ole Christiansen er medlem af direktionen.Se mere