Copenhagen Bike Company ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Ole Hjortlund Svendsen er adm. direktør i virksomheden.
Copenhagen Bike Company ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ole Hjortlund Svendsen er adm. direktør i virksomheden.
Copenhagen Bike Company ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Ole Hjortlund Svendsen er adm. direktør i virksomheden.
Copenhagen Bike Company ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Ole Hjortlund Svendsen er adm. direktør i virksomheden.
Copenhagen Bike Company ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Ole Hjortlund Svendsen er adm. direktør i virksomheden.
Frederik Petersen forlader direktionen for Copenhagen Bike Company ApS efter en periode på 2 år. Ole Hjortlund Svendsen er fortsat adm. direktør i virksomheden.
Copenhagen Bike Company ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Ole Hjortlund Svendsen er adm. direktør i virksomheden.