9. septemberÆndring i ejerkredsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
17. aprilRegnskab for 2023 offentliggjortKLOVBORG MASKINFABRIK A/SKLOVBORG MASKINFABRIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2023 til 31. december 2023. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
2. aprilLeif Dohn Kjærsgård Mikkelsen bliver adm. direktørKLOVBORG MASKINFABRIK A/SLeif Dohn Kjærsgård Mikkelsen bliver adm. direktør i KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er fortsat medlem af direktionen.Se mere
23. december 2023Ændring i ejerkredsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
28. september 2023Overskud på DKK 11 mio.KROGH HØJGÅRD INVEST ApSKROGH HØJGÅRD INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2023Underskud på DKK 19.195 Adelgade 119 ApSAdelgade 119 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
4. september 2023 · Horsens FolkebladFamilieejet virksomhed får nye ejere: Alle medarbejdere fortsætterVi fortsætter med de samme gode medarbejdere, produkter og kunder, men vi tror på, at Klovborg Maskinfabrik i Motus Nordic-regi kan strømlines og optimeres yderligere og dermed levere endnu bedre løsninger, siger Ole Højgård, der er direktør hos Klovborg Maskinfabrik, som beskæftiger i alt 27 medarbejdere. Læs artikel
31. august 2023Udskiftning i bestyrelsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/S6 ændringer i bestyrelsen for KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2023Hans Højgaard træder ind i direktionenKLOVBORG MASKINFABRIK A/SHans Højgaard træder ind i direktionen for KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2023Ændring i ejerkredsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/S3 personer ændrer deres reelle ejerskab af KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
30. august 2023Overskud på DKK 16 mio.KLOVBORG MASKINFABRIK A/SKLOVBORG MASKINFABRIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
3. maj 2023Nye navne i bestyrelsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
13. november 2022Overskud på DKK 1,2 mio.KROGH HØJGÅRD INVEST ApSKROGH HØJGÅRD INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
4. november 2022Daniel Schou Jensen forlader bestyrelsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/SDaniel Schou Jensen forlader bestyrelsen for KLOVBORG MASKINFABRIK A/S efter en periode på 2 år. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
4. november 2022Ændring i ejerkredsenKLOVBORG MASKINFABRIK A/SHans Højgaard forøger sit reelle ejerskab af KLOVBORG MASKINFABRIK A/S. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2022Overskud på DKK 12 mio.KLOVBORG MASKINFABRIK A/SKLOVBORG MASKINFABRIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2022Underskud på DKK 120.002 Adelgade 119 ApSAdelgade 119 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ole Højgård er medlem af direktionen.Se mere
7. april 2022Ændring i ejerkredsenAH Invest Skanderborg ApSOle Højgård er ikke længere registreret som reel ejer af AH Invest Skanderborg ApS.Se mere
23. november 2021Karsten Krogh Andersen forlader direktionenAH Invest Skanderborg ApSKarsten Krogh Andersen forlader direktionen for AH Invest Skanderborg ApS efter en periode på 4 år. Ole Højgård ejer 50% af virksomheden.Se mere
23. november 2021AdresseændringAH Invest Skanderborg ApSAH Invest Skanderborg ApS flytter fra Skanderborg til Aarhus C. Ole Højgård ejer 50% af virksomheden.Se mere