28. januar 2003Ole Nørager forlader direktionenDJURS SVEJS ApSOle Nørager forlader direktionen for DJURS SVEJS ApS efter en periode på 17 år.Se mere
30. oktober 2002Regnskab for 2002 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
22. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
27. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
4. oktober 2000AdresseændringDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS flytter fra Rønde til Ebeltoft. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
30. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
14. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
28. november 1997Regnskab for 1997 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
27. november 1997Ole Nørager forlader bestyrelsenDJURS SVEJS ApSOle Nørager forlader bestyrelsen for DJURS SVEJS ApS efter en periode på 12 år.Se mere
7. januar 1997Regnskab for 1996 offentliggjortDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
10. marts 1995Hans Jørn Elgaard forlader bestyrelsenDJURS SVEJS ApSHans Jørn Elgaard forlader bestyrelsen for DJURS SVEJS ApS efter en periode på 9 år. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
21. december 1994Flere forlader bestyrelsenDJURS SVEJS ApS2 medlemmer forlader bestyrelsen for DJURS SVEJS ApS. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere
1. marts 1986StiftelseDJURS SVEJS ApSDJURS SVEJS ApS stiftes i branchen engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ. Ole Nørager er medlem af direktionen.Se mere