26. juniOverskud på DKK 1,7 mio.Torch Invest ApSTorch Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
26. juniOverskud på DKK 3,9 mio.GRANDVIEW HOLDING ApSGRANDVIEW HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
27. majMartin Fisker Mølgaard Markussen træder ind i bestyrelsenBD Energy Holding A/SMartin Fisker Mølgaard Markussen træder ind i bestyrelsen for BD Energy Holding A/S. Ole Peter Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
27. majMartin Fisker Mølgaard Markussen træder ind i bestyrelsenBD Energy A/SMartin Fisker Mølgaard Markussen træder ind i bestyrelsen for BD Energy A/S. Ole Peter Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. maj · erhvervslivaarhus.dkUnderskuddet vokser: Ejendomsvirksomhed i Aarhus C får endnu et tabFirmaet ledes af en direktion, der består af Ole Peter Nielsen og Betina Charlotte Nygaard. Læs artikel
12. maj · erhvervslivaarhus.dkKom over stregen: Holdingselskab i Aarhus C gik fra minus til overskudFirmaet ledes af en direktion, der består af Ole Peter Nielsen og Betina Charlotte Nygaard. Læs artikel
12. majOverskud på DKK 2.838 VPN Holding 2018 ApSVPN Holding 2018 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
12. majUnderskud på DKK 302.637 VPN Byg 2019 ApSVPN Byg 2019 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
31. januarAdresseændringGRANDVIEW HOLDING ApSGRANDVIEW HOLDING ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
31. januarAdresseændringBD Energy Investor I ApSBD Energy Investor I ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
31. januarAdresseændringTorch Invest ApSTorch Invest ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
24. december 2023Underskud på DKK 38.232 BD Energy Investor I ApSBD Energy Investor I ApS offentliggør regnskabet for perioden 20. juni 2022 til 30. september. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
24. november 2023Ny status: NORMALVPN Holding 2018 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
23. november 2023Overskud på DKK 5,7 mio.BD Energy A/SBD Energy A/S offentliggør regnskabet for perioden 21. juni 2022 til 30. september. Ole Peter Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. november 2023Overskud på DKK 4.263 BD Energy Holding A/SBD Energy Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 21. juni 2022 til 30. september. Ole Peter Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. november 2023Ole Peter Nielsen træder ind i direktionenVPN Holding 2018 ApSOle Peter Nielsen træder ind i direktionen for VPN Holding 2018 ApS.Se mere
16. november 2023Ændring i ejerkredsenVPN Holding 2018 ApSIngelise Nielsen registreret som reel ejer af VPN Holding 2018 ApS. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. september 2023AdresseændringVPN Byg 2019 ApSVPN Byg 2019 ApS flytter fra Solbjerg til Aarhus C. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. august 2023Ændring i ejerkredsenVPN Byg 2019 ApS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af VPN Byg 2019 ApS. Ole Peter Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 2023Vagn Preben Nielsen stopper som adm. direktørVPN Byg 2019 ApSVagn Preben Nielsen stopper som adm. direktør i VPN Byg 2019 ApS. Ole Peter Nielsen er fortsat medlem af direktionen.Se mere