27. juniUnderskud på DKK 12.060 JHU INVEST A/SJHU INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Schou Frandsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juniNye navne i bestyrelsenJHU INVEST A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for JHU INVEST A/S. Ole Schou Frandsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juniOle Schou Frandsen bliver adm. direktørJHU INVEST A/SOle Schou Frandsen erstatter Uffe Bruhn Hansen som adm. direktør i JHU INVEST A/S.Se mere
17. juniOle Schou Frandsen træder ind i direktionenPREBEN FRANDSEN HOLDING ApSOle Schou Frandsen erstatter Preben Schou Frandsen i direktionen for PREBEN FRANDSEN HOLDING ApS efter en periode på 27 år.Se mere
22. martsAdresseændringJHU INVEST A/SJHU INVEST A/S flytter til ny adresse i Juelsminde. Ole Schou Frandsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. marts · vafo.dkTænk stort og visionært: Hav modet til at træffe beslutningen om et nyt rådhusbyggeri på "Guldgrunden" mellem Hedensted og LøsningEn økonomisk håndsrækning i form af 90.000 kr har Anders Jørgensen, Jual Group, og Ole Frandsen, Jhu Invest og Juelsminde Erhvervsforening, sørget for. Læs artikel
12. februarAdresseændringPREBEN FRANDSEN HOLDING ApSPREBEN FRANDSEN HOLDING ApS flytter fra Juelsminde til Horsens. Ole Schou Frandsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
5. februar · hsfo.dkByggesagen behandles stadig, men forarbejdet til nye boliger nær vandet er i fuld gang: Lodsejer vil snart give den gas med annoncerDet er der mange årsager til, herunder økonomi samt udbud og efterspørgsel, siger Ole Frandsen og tilføjer, at der i foråret etableres gadelys og stier i området, som skal være med til at gøre området endnu mere attraktivt.Læs artikel
23. januar · vores-daugaard.dkNye virksomheder i Daugård i sidste månedKomplementaranpartsselskabet Kysthaven tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet af Ole Schou Frandsen. Læs artikel
16. januarOle Schou Frandsen forlader direktionenOLE SCHOU FRANDSEN HOLDING 2 ApSOle Schou Frandsen forlader direktionen for OLE SCHOU FRANDSEN HOLDING 2 ApS efter en periode på 12 år.Se mere
16. januarÆndring i ejerkredsenOLE SCHOU FRANDSEN HOLDING 2 ApSOle Schou Frandsen er ikke længere registreret som reel ejer af OLE SCHOU FRANDSEN HOLDING 2 ApS.Se mere
21. december 2023Overskud på DKK 574.536 PREBEN FRANDSEN HOLDING ApSPREBEN FRANDSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ole Schou Frandsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
20. december 2023 · hsfo.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Juelsminde-virksomheden Ole Schou Frandsen Holding ApSOle Schou Frandsen Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2022 til 30 september 2023. Læs artikel
20. december 2023Overskud på DKK 1,4 mio.FRANDSEN ENTREPRENØR A/SFRANDSEN ENTREPRENØR A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ole Schou Frandsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
20. december 2023Overskud på DKK 4,1 mio.OLE SCHOU FRANDSEN HOLDING ApSOLE SCHOU FRANDSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ole Schou Frandsen er medlem af direktionen.Se mere
20. december 2023Underskud på DKK 111.080 SCHOU FRANDSEN EJENDOMME A/SSCHOU FRANDSEN EJENDOMME A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ole Schou Frandsen er medlem af direktionen.Se mere
15. december 2023Overskud på DKK 212.945 OLE SCHOU FRANDSEN HOLDING 2 ApSOLE SCHOU FRANDSEN HOLDING 2 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ole Schou Frandsen er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2023StiftelseEjendomsselskabet Kysthaven P/SEjendomsselskabet Kysthaven P/S stiftes i branchen anden udlejning af boliger. Ole Schou Frandsen er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2023Ole Schou Frandsen forlader direktionenOSF Interim ApSOle Schou Frandsen forlader direktionen for OSF Interim ApS efter en periode på 7 dage.Se mere
13. december 2023Ændring i ejerkredsenOSF Interim ApSOle Schou Frandsen er ikke længere registreret som reel ejer af OSF Interim ApS.Se mere