31. augustLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsenKære Pleje Middelfart ApSLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsen for Kære Pleje Middelfart ApS efter en periode på 8 måneder. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. augustLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsenOmsorgsvikar ApSLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsen for Omsorgsvikar ApS efter en periode på 8 måneder. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. augustLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsenKÆRE PLEJE ApSLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsen for KÆRE PLEJE ApS efter en periode på 8 måneder. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. augustLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsenSemike ApSLars Brøndum Rasmussen forlader bestyrelsen for Semike ApS efter en periode på 8 måneder. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juniÆndring i ejerkredsenHMB ApSOle Stampe er ikke længere registreret som reel ejer af HMB ApS.Se mere
18. aprilNy status: UNDER TVANGSOPLØSNINGHMB ApSTidligere status: Normal. Ole Stampe ejer 10% af virksomheden.Se mere
13. martsPeter Fløe Nielsen forlader direktionenHMB ApSPeter Fløe Nielsen forlader direktionen for HMB ApS efter en periode på 2 år. Ole Stampe ejer 10% af virksomheden.Se mere
28. februarNyt navn: Kære Pleje Middelfart ApSKPMFK ApSKPMFK ApS skifter navn til Kære Pleje Middelfart ApS. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. februarOverskud på DKK 655.850 KIF CAFETERIER ApSKIF CAFETERIER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januarLars Brøndum Rasmussen træder ind i bestyrelsenSemike ApSLars Brøndum Rasmussen erstatter Hanne Lene Frost-Larsen i bestyrelsen for Semike ApS efter en periode på 5 år. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januarLars Brøndum Rasmussen træder ind i bestyrelsenKPMFK ApSLars Brøndum Rasmussen erstatter Hanne Lene Frost-Larsen i bestyrelsen for KPMFK ApS efter en periode på 5 år. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januarLars Brøndum Rasmussen træder ind i bestyrelsenKÆRE PLEJE ApSLars Brøndum Rasmussen erstatter Hanne Lene Frost-Larsen i bestyrelsen for KÆRE PLEJE ApS efter en periode på 5 år. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januarLars Brøndum Rasmussen træder ind i bestyrelsenOmsorgsvikar ApSLars Brøndum Rasmussen erstatter Hanne Lene Frost-Larsen i bestyrelsen for Omsorgsvikar ApS efter en periode på 4 år. Ole Stampe er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
22. december 2023Overskud på DKK 2,5 mio.Semike ApSSemike ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. november 2023Overskud på DKK 556.633 Omsorgsvikar ApSOmsorgsvikar ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. oktober 2023Overskud på DKK 2,1 mio.KOLDINGHALLERNE A/SKOLDINGHALLERNE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. oktober 2023Overskud på DKK 20.955 KPMFK ApSKPMFK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. oktober 2023Overskud på DKK 611.929 KÆRE PLEJE ApSKÆRE PLEJE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ole Stampe er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. august 2023Ole Stampe træder ind i bestyrelsenKIF CAFETERIER ApSOle Stampe træder ind i bestyrelsen for KIF CAFETERIER ApS.Se mere
7. juli 2023Overskud på DKK 0 HMB ApSHMB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Ole Stampe ejer 10% af virksomheden.Se mere