12. januar 2004Palle Sekshøj-Christensen forlader direktionenGREENSPEED ApSPalle Sekshøj-Christensen forlader direktionen for GREENSPEED ApS efter en periode på 13 år.Se mere
30. september 2002Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGGREENSPEED ApSTidligere status: Normal. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
9. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortGREENSPEED ApSGREENSPEED ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortGREENSPEED ApSGREENSPEED ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
24. juni 1999Regnskab for 1998 offentliggjortGREENSPEED ApSGREENSPEED ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortGREENSPEED ApSGREENSPEED ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
6. marts 1997Regnskab for 1996 offentliggjortGREENSPEED ApSGREENSPEED ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
16. oktober 1996Regnskab for 1995 offentliggjortGREENSPEED ApSGREENSPEED ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
10. januar 1992Nyt navn: GREENSPEED ApSVX 20.308 ApSVX 20.308 ApS skifter navn til GREENSPEED ApS. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
9. januar 1992August Jes Jørgensen forlader direktionenVX 20.308 ApSAugust Jes Jørgensen forlader direktionen for VX 20.308 ApS efter en periode på 6 måneder. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 1991StiftelseVX 20.308 ApSVX 20.308 ApS stiftes i branchen vognmandsvirksomhed. Palle Sekshøj-Christensen er medlem af direktionen.Se mere