Ashraf Mohammed Esmat Ibrahim Wali forlader bestyrelsen
INTERNATIONAL ASSOCIATION SERVICES A/S
Ashraf Mohammed Esmat Ibrahim Wali forlader bestyrelsen for INTERNATIONAL ASSOCIATION SERVICES A/S efter en periode på 3 år. Patricia Maria Brunner er fortsat medlem af bestyrelsen.
INTERNATIONAL ASSOCIATION SERVICES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Patricia Maria Brunner er medlem af bestyrelsen.
INTERNATIONAL ASSOCIATION SERVICES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Patricia Maria Brunner er medlem af bestyrelsen.
INTERNATIONAL ASSOCIATION SERVICES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Patricia Maria Brunner er medlem af bestyrelsen.