28. januar 2014Dominic Stephen Harrison træder ind i direktionenREGUS DENMARK HOLDING ApSDominic Stephen Harrison erstatter Paulo Henrique Dias i direktionen for REGUS DENMARK HOLDING ApS efter en periode på 6 år.Se mere
29. juni 2013Underskud på DKK 2,5 mio.REGUS DENMARK HOLDING ApSREGUS DENMARK HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortREGUS DENMARK HOLDING ApSREGUS DENMARK HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
31. oktober 2011Paulo Henrique Dias forlader bestyrelsenREGUS DENMARK HOLDING ApSPaulo Henrique Dias forlader bestyrelsen for REGUS DENMARK HOLDING ApS efter en periode på 4 år.Se mere
31. oktober 2011Ny selskabsform: AnpartsselskabREGUS DENMARK HOLDING ApSREGUS DENMARK HOLDING A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til REGUS DENMARK HOLDING ApS. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortREGUS DENMARK HOLDING A/SREGUS DENMARK HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
4. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortREGUS DENMARK HOLDING A/SREGUS DENMARK HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
5. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortREGUS DENMARK HOLDING A/SREGUS DENMARK HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
1. april 2009Nye navne i bestyrelsenREGUS DENMARK HOLDING A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for REGUS DENMARK HOLDING A/S. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2009Flere forlader bestyrelsenREGUS DENMARK HOLDING A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for REGUS DENMARK HOLDING A/S. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
17. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortREGUS DENMARK HOLDING A/SREGUS DENMARK HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Paulo Henrique Dias er medlem af direktionen.Se mere
9. april 2008Kenneth Ohlendorff stopper som adm. direktørREGUS DENMARK HOLDING A/SKenneth Ohlendorff stopper som adm. direktør i REGUS DENMARK HOLDING A/S. Paulo Henrique Dias er fortsat medlem af direktionen.Se mere
9. april 2008Paulo Henrique Dias træder ind i bestyrelsenREGUS DENMARK HOLDING A/SPaulo Henrique Dias erstatter Kenneth Ohlendorff i bestyrelsen for REGUS DENMARK HOLDING A/S efter en periode på 3 år.Se mere
9. april 2008Paulo Henrique Dias træder ind i direktionenREGUS DENMARK HOLDING A/SPaulo Henrique Dias træder ind i direktionen for REGUS DENMARK HOLDING A/S.Se mere