11. april 2023 · ErhvervplusMindre tab hos Add A Room A/SI første omgang er det Ivan Aarup,Aarup & Hansson AB,Peder Erik Aarup Hansson,288 plus SA, der står som ejere. Læs artikel
21. november 2022 · FolkebladetlemvigErhvervsnavne: Ny bestyrelse og direktion er på plads i Skjern Paper ApSPeder Erik Aarup Hansson er fratrådt direktion og bestyrelse i Add A Room A/S, Stauning. Læs artikel
9. november 2022Peder Erik Aarup Hansson forlader bestyrelsenADD A ROOM A/SPeder Erik Aarup Hansson forlader bestyrelsen for ADD A ROOM A/S efter en periode på 3 år.Se mere
9. november 2022Sven Olof Hansson træder ind i direktionenADD A ROOM A/SSven Olof Hansson erstatter Peder Erik Aarup Hansson i direktionen for ADD A ROOM A/S efter en periode på 2 år.Se mere
14. marts 2022Underskud på DKK 216.422 ADD A ROOM A/SADD A ROOM A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af direktionen.Se mere
30. august 2021Ændring i ejerkredsenADD A ROOM A/SIvan Aarup er ikke længere registreret som reel ejer af ADD A ROOM A/S. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 2021Nye navne i bestyrelsenADD A ROOM A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for ADD A ROOM A/S. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 2021Ændring i ejerkredsenADD A ROOM A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af ADD A ROOM A/S. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af direktionen.Se mere
25. april 2021 · Mester TidendeHer er de seneste udskiftninger i byggeriets direktioner og bestyrelserAdd A Room A/S Peder Erik Aarup Hansson er indtrådt i direktionen hos Add A Room A/S i stedet for Sven Olof Hansson (kilde: Læs artikel
23. april 2021 · Building SupplyUdskiftninger i branchens direktioner og bestyrelserAdd A Room A/S Peder Erik Aarup Hansson er indtrådt i direktionen hos Add A Room A/S i stedet for Sven Olof Hansson (kilde: Læs artikel
1. april 2021Peder Erik Aarup Hansson træder ind i direktionenADD A ROOM A/SPeder Erik Aarup Hansson træder ind i direktionen for ADD A ROOM A/S.Se mere
1. april 2021Ændring i ejerkredsenADD A ROOM A/SIvan Aarup registreret som reel ejer af ADD A ROOM A/S. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af direktionen.Se mere
5. marts 2021Underskud på DKK 40.266 ADD A ROOM A/SADD A ROOM A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 2020AdresseændringADD A ROOM A/SADD A ROOM A/S flytter til ny adresse i Skjern. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. marts 2020 · Finans.dkPandora har ansat Martino Pessina som Chief Commercial Officer - jobskifter uge 13Peder Erik Aarup Hansson er blevet valgt ind i bestyrelsen for Add A Room A/S I Bogense Strand Camping A/S er Karl Johan Söör indtrådt som ny direktør efter Mette Saksager Skifter . Læs artikel
19. marts 2020 · Finans.dkAller Media A/S udnævner Charlotte Riparbelli som ny adm. direktør - jobskifter uge 12Peder Erik Aarup Hansson er blevet valgt ind i bestyrelsen for Add A Room A/S I Bogense Strand Camping A/S er Karl Johan Söör indtrådt som ny direktør efter Mette Saksager Skifter . Læs artikel
18. marts 2020 · Finans.dkTelia har ansat Christian Agger som direktør for Digital & Analytics - jobskifter uge 12Peder Erik Aarup Hansson er blevet valgt ind i bestyrelsen for Add A Room A/S I Bogense Strand Camping A/S er Karl Johan Söör indtrådt som ny direktør efter Mette Saksager Skifter . Læs artikel
17. marts 2020Overskud på DKK 493.726 ADD A ROOM A/SADD A ROOM A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peder Erik Aarup Hansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2020 · Finans.dk»Indimellem er jeg en kakadue blandt ugler«Peder Erik Aarup Hansson er blevet valgt ind i bestyrelsen for Add A Room A/S I Bogense Strand Camping A/S er Karl Johan Söör indtrådt som ny direktør efter Mette Saksager Skifter . Læs artikel
13. marts 2020 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidigt er Peder Erik Aarup Hansson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Dorte Skovbjerg Meldgaard (kilde: Læs artikel