11. maj 2000Pedram Ashkani forlader direktionenANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERNPedram Ashkani forlader direktionen for ANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERN efter en periode på 3 år.Se mere
27. marts 2000Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERNTidligere status: Normal. Pedram Ashkani er medlem af direktionen.Se mere
4. januar 1999Regnskab for 1998 offentliggjortANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERNANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERN offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Pedram Ashkani er medlem af direktionen.Se mere
12. februar 1998Regnskab for 1997 offentliggjortANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERNANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERN offentliggør regnskabet for perioden 19. juli 1996 til 30. juni 1997. Pedram Ashkani er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 1997Pedram Ashkani træder ind i direktionenANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERNPedram Ashkani erstatter Seyed Mohammad Reza Fahandej-Saadi i direktionen for ANPARTSSELSKABET AF 17/6 1996. SKJERN efter en periode på 11 måneder.Se mere