14. april 2003Per Flensburg forlader direktionenPER FLENSBURG ApS KOLDINGPer Flensburg forlader direktionen for PER FLENSBURG ApS KOLDING efter en periode på 12 år.Se mere
10. juni 2002Regnskab for 2001 offentliggjortPER FLENSBURG ApS KOLDINGPER FLENSBURG ApS KOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortPER FLENSBURG ApS KOLDINGPER FLENSBURG ApS KOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortPER FLENSBURG ApS KOLDINGPER FLENSBURG ApS KOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 1999Regnskab for 1998 offentliggjortPER FLENSBURG ApS KOLDINGPER FLENSBURG ApS KOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortPER FLENSBURG ApS KOLDINGPER FLENSBURG ApS KOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
9. oktober 1997Nyt navn: PER FLENSBURG ApS KOLDINGHYDRO OLIECENTER ApSHYDRO OLIECENTER ApS skifter navn til PER FLENSBURG ApS KOLDING. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
17. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortHYDRO OLIECENTER ApSHYDRO OLIECENTER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
19. juli 1996Regnskab for 1995 offentliggjortHYDRO OLIECENTER ApSHYDRO OLIECENTER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 1992Nyt navn: HYDRO OLIECENTER ApSApS KBIL 38 NR. 1549ApS KBIL 38 NR. 1549 skifter navn til HYDRO OLIECENTER ApS. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
3. juli 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsenApS KBIL 38 NR. 1549Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsen for ApS KBIL 38 NR. 1549 efter en periode på 10 måneder. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
3. juli 1992Susanne Saul Stakemann forlader direktionenApS KBIL 38 NR. 1549Susanne Saul Stakemann forlader direktionen for ApS KBIL 38 NR. 1549 efter en periode på 10 måneder. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere
1. september 1991StiftelseApS KBIL 38 NR. 1549ApS KBIL 38 NR. 1549 stiftes i branchen udlejning af erhvervsejendomme. Per Flensburg er medlem af direktionen.Se mere