14. oktober 2003Per Glerup forlader direktionenPER GLERUP INVEST ApSPer Glerup forlader direktionen for PER GLERUP INVEST ApS efter en periode på 6 år.Se mere
30. juni 2003Ny branche: UoplystPER GLERUP INVEST ApSTidligere branche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
20. januar 2003Regnskab for 2002 offentliggjortPER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
21. januar 2002Regnskab for 2001 offentliggjortPER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2000Regnskab for 2000 offentliggjortPER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
22. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortPER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
3. november 1998Regnskab for 1998 offentliggjortPER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
20. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortPER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 2. juni til 30. september. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 1997StiftelsePER GLERUP INVEST ApSPER GLERUP INVEST ApS stiftes i branchen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Per Glerup er medlem af direktionen.Se mere