9. november 2011Per Husted Jørgensen forlader direktionenA. P. INDUSTRI ApSPer Husted Jørgensen forlader direktionen for A. P. INDUSTRI ApS efter en periode på 7 år.Se mere
10. marts 2010Ny status: UNDER KONKURSA. P. INDUSTRI ApSTidligere status: Normal. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortA. P. INDUSTRI ApSA. P. INDUSTRI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
21. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortA. P. INDUSTRI ApSA. P. INDUSTRI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbådeA. P. INDUSTRI ApSTidligere branche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
26. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortA. P. INDUSTRI ApSA. P. INDUSTRI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortA. P. INDUSTRI ApSA. P. INDUSTRI ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. december 2004 til 31. december 2005. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2005Ny branche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbådeA. P. INDUSTRI ApSTidligere branche: Uoplyst. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
29. december 2004StiftelseA. P. INDUSTRI ApSA. P. INDUSTRI ApS stiftes i branchen uoplyst. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
16. marts 1995Per Husted Jørgensen forlader direktionenLÆSKÆRMSFABRIKKEN SKÆRM'A ApSPer Husted Jørgensen forlader direktionen for LÆSKÆRMSFABRIKKEN SKÆRM'A ApS efter en periode på 12 år.Se mere
1. juni 1994Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGLÆSKÆRMSFABRIKKEN SKÆRM'A ApSTidligere status: Normal. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
23. december 1982StiftelseLÆSKÆRMSFABRIKKEN SKÆRM'A ApSLÆSKÆRMSFABRIKKEN SKÆRM'A ApS stiftes i 1982. Per Husted Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere