2. december 2016Per Kristensen forlader direktionenSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSPer Kristensen forlader direktionen for SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS efter en periode på 5 år.Se mere
14. december 2015Underskud på DKK 1,7 mio.SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Per Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2014Overskud på DKK 197.209 SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Per Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
20. november 2013Overskud på DKK 1.013 SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2012 til 30. juni. Per Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
7. marts 2012AdresseændringSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS flytter fra København NV til Thisted. Per Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
6. marts 2012Per Kristensen træder ind i direktionenSKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSPer Kristensen træder ind i direktionen for SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS.Se mere
6. marts 2012Nyt navn: SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApSApS KDF NR. 1036ApS KDF NR. 1036 skifter navn til SKJOLDBORG SMEDE OG VVS ApS. Per Kristensen er medlem af direktionen.Se mere