PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
Vagn Erichsen erstatter Steen Langkilde Møller i bestyrelsen for FJERNVARME FYN A/S efter en periode på 1 år. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af direktionen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.
PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Per Thorbjørn Rimmen er medlem af bestyrelsen.