17. oktober 2003Per Ulf Heiki Holmlund forlader bestyrelsenDELPHI ECONOMICS A/SPer Ulf Heiki Holmlund forlader bestyrelsen for DELPHI ECONOMICS A/S efter en periode på 2 år.Se mere
20. august 2003Allan Rabe forlader bestyrelsenDELPHI ECONOMICS A/SAllan Rabe forlader bestyrelsen for DELPHI ECONOMICS A/S efter en periode på 4 år. Per Ulf Heiki Holmlund er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
20. august 2003Allan Rabe forlader direktionenDELPHI ECONOMICS A/SAllan Rabe forlader direktionen for DELPHI ECONOMICS A/S efter en periode på 4 år. Per Ulf Heiki Holmlund er formand for bestyrelsen.Se mere
3. marts 2003Regnskab for 2002 offentliggjortDELPHI ECONOMICS A/SDELPHI ECONOMICS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. september 2001 til 31. august 2002. Per Ulf Heiki Holmlund er formand for bestyrelsen.Se mere
27. februar 2002Regnskab for 2001 offentliggjortDELPHI ECONOMICS A/SDELPHI ECONOMICS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. september 2000 til 31. august 2001. Per Ulf Heiki Holmlund er formand for bestyrelsen.Se mere
30. september 2001Per Ulf Heiki Holmlund træder ind i bestyrelsenDELPHI ECONOMICS A/SPer Ulf Heiki Holmlund træder ind i bestyrelsen for DELPHI ECONOMICS A/S.Se mere