Michael Per Svendsen erstatter Michael Hjalholt Eismark i direktionen for Køge Håndbold Elite ApS efter en periode på 2 måneder. Peter Frigast Rasmussen er medlem af bestyrelsen.
MURER & KLOAKFIRMAET NIELS RASMUSSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Frigast Rasmussen er medlem af direktionen.
MURER & KLOAKFIRMAET NIELS RASMUSSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Peter Frigast Rasmussen er medlem af direktionen.
MURER & KLOAKFIRMAET NIELS RASMUSSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Peter Frigast Rasmussen er medlem af direktionen.
MURER & KLOAKFIRMAET NIELS RASMUSSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Peter Frigast Rasmussen er medlem af direktionen.
MURER & KLOAKFIRMAET NIELS RASMUSSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Peter Frigast Rasmussen er medlem af direktionen.