30. november 2012Michella Margrethe Ørtenblad træder ind i direktionenLEENEEL ApSMichella Margrethe Ørtenblad erstatter Peter Kurt Ørtenblad i direktionen for LEENEEL ApS efter en periode på 4 år.Se mere
24. oktober 2011AdresseændringLEENEEL ApSLEENEEL ApS flytter fra Farum til København Ø. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere
6. september 2011Regnskab for 2011 offentliggjortLEENEEL ApSLEENEEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2011Ændring i ejerkredsenLEENEEL ApSMichella Margrethe Ørtenblad registreret som reel ejer af LEENEEL ApS. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2010Regnskab for 2010 offentliggjortLEENEEL ApSLEENEEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2010AdresseændringLEENEEL ApSLEENEEL ApS flytter til ny adresse i Farum. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2009Regnskab for 2009 offentliggjortLEENEEL ApSLEENEEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 30. juni. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere
5. maj 2009Peter Kurt Ørtenblad træder ind i direktionenLEENEEL ApSPeter Kurt Ørtenblad erstatter Dorthe Skat Wedel Ørtenblad i direktionen for LEENEEL ApS efter en periode på 3 måneder.Se mere
5. maj 2009AdresseændringLEENEEL ApSLEENEEL ApS flytter til ny adresse i Farum. Peter Kurt Ørtenblad er medlem af direktionen.Se mere