2. juli 2023Overskud på DKK 154.997 Peter Lindegaard ApSPeter Lindegaard ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Peter Lindegaard er medlem af direktionen.Se mere
17. juni 2022Overskud på DKK 776.908 Peter Lindegaard ApSPeter Lindegaard ApS offentliggør regnskabet for perioden 4. august 2020 til 31. december 2021. Peter Lindegaard er medlem af direktionen.Se mere
25. september 2021 · Mester TidendeMåske er der nogen du kender: Se de seneste ændringer i byggeriets bestyrelse og direktionerJens Frost Mikkelsen er indtrådt i bestyrelsen hos Ulrik Bisgård A/S i stedet for Peter Lindegaard (kilde: Læs artikel
24. september 2021 · Dagbladet LicitationenUgens rokader: Eurodan-Huse, BM Byggeindustri og Lendager UpUlrik Bisgård A/S Jens Frost Mikkelsen er indtrådt i bestyrelsen hos Ulrik Bisgård A/S i stedet for Peter Lindegaard (kilde: Læs artikel
10. september 2021Jens Frost Mikkelsen træder ind i bestyrelsenUlrik Bisgård A/SJens Frost Mikkelsen erstatter Peter Lindegaard i bestyrelsen for Ulrik Bisgård A/S efter en periode på 4 år.Se mere
19. juli 2021Overskud på DKK 3,0 mio.Ulrik Bisgård A/SUlrik Bisgård A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Peter Lindegaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. august 2020Overskud på DKK 4,3 mio.Ulrik Bisgård A/SUlrik Bisgård A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Peter Lindegaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. august 2020StiftelsePeter Lindegaard ApSPeter Lindegaard ApS stiftes i branchen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Peter Lindegaard er medlem af direktionen.Se mere
19. juni 2019Overskud på DKK 2,0 mio.Ulrik Bisgård A/SUlrik Bisgård A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Peter Lindegaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. juni 2018Regnskab for 2017 omgjortUlrik Bisgård A/SUlrik Bisgård A/S omgør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Peter Lindegaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 2017AdresseændringUlrik Bisgård A/SUlrik Bisgård A/S flytter til ny adresse i Frederikshavn. Peter Lindegaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. april 2017StiftelseUlrik Bisgård A/SUlrik Bisgård A/S stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Peter Lindegaard er medlem af bestyrelsen.Se mere