2. augustAdresseændringLEADWISE A/SLEADWISE A/S flytter fra København K til Hellerup. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
18. martsUnderskud på DKK 458.401 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
13. martsOverskud på DKK 7.250 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Michael Rossing er formand for bestyrelsen.Se mere
11. martsUnderskud på DKK 18.875 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Michael Rossing er medlem af direktionen.Se mere
20. marts 2023Underskud på DKK 65.646 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
14. marts 2023Overskud på DKK 5.966 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Michael Rossing er formand for bestyrelsen.Se mere
10. marts 2023Overskud på DKK 1.237 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Michael Rossing er medlem af direktionen.Se mere
10. marts 2022Underskud på DKK 136.714 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Michael Rossing er medlem af direktionen.Se mere
1. marts 2022Underskud på DKK 248.194 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. februar 2022Underskud på DKK 241.167 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Michael Rossing er formand for bestyrelsen.Se mere
22. september 2021Daniel Martinez Jacobsen træder ind i bestyrelsenLEADWISE A/SDaniel Martinez Jacobsen erstatter Marc Michael Rossing i bestyrelsen for LEADWISE A/S efter en periode på 8 år. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
16. marts 2021Overskud på DKK 97.094 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Michael Rossing er medlem af direktionen.Se mere
16. marts 2021Overskud på DKK 222.281 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Michael Rossing er formand for bestyrelsen.Se mere
16. marts 2021Overskud på DKK 215.454 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.PETER ROSSING HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Peter Michael Rossing er medlem af direktionen.Se mere
22. juli 2020Nyt navn: LEADWISE A/SBETTER RATES A/SBETTER RATES A/S skifter navn til LEADWISE A/S. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
13. marts 2020Overskud på DKK 124.498 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Michael Rossing er formand for bestyrelsen.Se mere
13. marts 2020Overskud på DKK 53.522 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Michael Rossing er medlem af direktionen.Se mere
12. marts 2020Overskud på DKK 54.281 BETTER RATES A/SBETTER RATES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Michael Rossing ejer 50% af virksomheden.Se mere
7. februar 2020Peter Michael Rossing forlader direktionenFITNESS FACTORY ApSPeter Michael Rossing forlader direktionen for FITNESS FACTORY ApS efter en periode på 11 år.Se mere