6. septemberJane Larsen træder ind i direktionenJP Ejendomme Slagelse ApSJane Larsen træder ind i direktionen for JP Ejendomme Slagelse ApS. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
25. juniOverskud på DKK 6,3 mio.P O Invest Slagelse ApSP O Invest Slagelse ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
20. juniUnderskud på DKK 37.236 Selvind Holding ApSSelvind Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
19. juniUnderskud på DKK 62.420 JP Ejendomme Slagelse ApSJP Ejendomme Slagelse ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
19. juniUnderskud på DKK 10.579 DBalive ApSDBalive ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
6. juniOverskud på DKK 4,8 mio.INDIVIDUALISTERNE ApSINDIVIDUALISTERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
4. juniOverskud på DKK 135.821 INDTRYK ApSINDTRYK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
24. majOverskud på DKK 1,5 mio.Botilbuddet Selvbo ApSBotilbuddet Selvbo ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
10. aprilOverskud på DKK 143.352 Hjørnestenen 2020 ApSHjørnestenen 2020 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. februarAdresseændringSelvind Holding ApSSelvind Holding ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
9. januarÆndring i ejerkredsenJOREPO Sport & Event ApSPeter Mikael Olsen er ikke længere registreret som reel ejer af JOREPO Sport & Event ApS.Se mere
4. december 2023Ændring i ejerkredsenPO Multicare ApSPeter Mikael Olsen er ikke længere registreret som reel ejer af PO Multicare ApS.Se mere
2. november 2023Annette Brandt træder ind i bestyrelsenHjørnestenen 2020 ApSAnnette Brandt træder ind i bestyrelsen for Hjørnestenen 2020 ApS. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
19. oktober 2023Peter Mikael Olsen forlader direktionenSelvind Holding ApSPeter Mikael Olsen forlader direktionen for Selvind Holding ApS efter en periode på 3 uger.Se mere
9. oktober 2023Camilla Müthel forlader bestyrelsenHjørnestenen 2020 ApSCamilla Müthel forlader bestyrelsen for Hjørnestenen 2020 ApS efter en periode på 3 år. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
1. oktober 2023StiftelseSelvind Holding ApSSelvind Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
3. juli 2023Underskud på DKK 85.784 P O Invest Slagelse ApSP O Invest Slagelse ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 2023Overskud på DKK 2,4 mio.JP Ejendomme Slagelse ApSJP Ejendomme Slagelse ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Peter Mikael Olsen er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2023Underskud på DKK 72.515 PO Multicare ApSPO Multicare ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Peter Mikael Olsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
19. juni 2023Underskud på DKK 548.252 Hjørnestenen 2020 ApSHjørnestenen 2020 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Peter Mikael Olsen ejer 50% af virksomheden.Se mere