12. januar 2011Poul Erik van Driel forlader direktionenTECHTRADING ApSPoul Erik van Driel forlader direktionen for TECHTRADING ApS efter en periode på 9 måneder.Se mere
21. april 2010Ny branche: Engroshandel med elektronisk udstyrTECHTRADING ApSTidligere branche: Uoplyst. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
20. april 2010StiftelseTECHTRADING ApSTECHTRADING ApS stiftes i branchen uoplyst. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
12. august 1998Poul Erik van Driel forlader direktionenRS COMPONENTS A/SPoul Erik van Driel forlader direktionen for RS COMPONENTS A/S efter en periode på 7 år.Se mere
2. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortRS COMPONENTS A/SRS COMPONENTS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 1996 til 31. marts. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
11. september 1996Regnskab for 1996 offentliggjortRS COMPONENTS A/SRS COMPONENTS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 1995 til 31. marts. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
24. december 1991Nyt navn: RS COMPONENTS A/SA/S PSE 38 NR. 1376A/S PSE 38 NR. 1376 skifter navn til RS COMPONENTS A/S. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
23. december 1991Flere forlader bestyrelsenA/S PSE 38 NR. 13763 medlemmer forlader bestyrelsen for A/S PSE 38 NR. 1376. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
23. december 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionenA/S PSE 38 NR. 1376Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen for A/S PSE 38 NR. 1376 efter en periode på 6 måneder. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 1991StiftelseA/S PSE 38 NR. 1376A/S PSE 38 NR. 1376 stiftes i branchen engroshandel med elektroniske komponenter. Poul Erik van Driel er medlem af direktionen.Se mere