19. juliOverskud på DKK 752.417 Pera Holding ApSPera Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ramazan Eker er medlem af direktionen.Se mere
19. juliUnderskud på DKK 213.831 Görkem ApSGörkem ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juli 2023Underskud på DKK 739.244 Görkem ApSGörkem ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juli 2023Underskud på DKK 2.124 Pera Holding ApSPera Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Ramazan Eker er medlem af direktionen.Se mere
17. maj 2023Emil Avasin træder ind i direktionenTAY ApSEmil Avasin erstatter Ramazan Eker i direktionen for TAY ApS efter en periode på 1 år.Se mere
1. maj 2023Ændring i ejerkredsenTAY ApSRamazan Eker er ikke længere registreret som reel ejer af TAY ApS.Se mere
7. juli 2022Underskud på DKK 393.931 TAY ApSTAY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ramazan Eker er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2022Overskud på DKK 120.079 Görkem ApSGörkem ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere
27. juni 2022Underskud på DKK 4.000 Pera Holding ApSPera Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 17. juni 2021 til 31. december 2021. Ramazan Eker er medlem af direktionen.Se mere
15. marts 2022Ramazan Eker træder ind i direktionenTAY ApSRamazan Eker erstatter Bayram Bayhan i direktionen for TAY ApS efter en periode på 1 år.Se mere
23. december 2021Ændring i ejerkredsenGörkem ApSHasan Güven er ikke længere registreret som reel ejer af Görkem ApS. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. september 2021Ændring i ejerkredsenTAY ApSRamazan Eker registreret som reel ejer af TAY ApS.Se mere
21. juni 2021Underskud på DKK 147.604 Görkem ApSGörkem ApS offentliggør regnskabet for perioden 16. oktober 2019 til 31. december 2020. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. juni 2021StiftelsePera Holding ApSPera Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Ramazan Eker er medlem af direktionen.Se mere
10. december 2019Ændring i ejerkredsenGörkem ApSHasan Güven registreret som reel ejer af Görkem ApS. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. oktober 2019StiftelseGörkem ApSGörkem ApS stiftes i branchen restauranter. Ramazan Eker er adm. direktør i virksomheden.Se mere