4. juniOverskud på DKK 18 mio.Kvistgaard Leth Holding ApSKvistgaard Leth Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Rasmus Kvistgaard Leth ejer 30% af virksomheden.Se mere
4. juniUnderskud på DKK 12.703 KVISTGAARD+LETH ApSKVISTGAARD+LETH ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Rasmus Kvistgaard Leth ejer 30% af virksomheden.Se mere
29. majOverskud på DKK 18 mio.Leth Beton A/SLeth Beton A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Rasmus Kvistgaard Leth er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. majFolmer Rud Hansen forlader bestyrelsenLeth Beton A/SFolmer Rud Hansen forlader bestyrelsen for Leth Beton A/S efter en periode på 1 år. Rasmus Kvistgaard Leth er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. november 2023Ændring i ejerkredsenLeth Beton A/SMarianne Renner Kvistgaard Leth reducerer sit reelle ejerskab af Leth Beton A/S. Rasmus Kvistgaard Leth er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. november 2023Ændring i ejerkredsenKVISTGAARD+LETH ApSRasmus Kvistgaard Leth registreret som reel ejer af KVISTGAARD+LETH ApS.Se mere
19. november 2023Ændring i ejerkredsenKvistgaard Leth Holding ApSRasmus Kvistgaard Leth registreret som reel ejer af Kvistgaard Leth Holding ApS.Se mere
16. november 2023Ændring i ejerkredsenLeth Beton A/SOle Leth reducerer sit reelle ejerskab af Leth Beton A/S. Rasmus Kvistgaard Leth er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. februar 2023Overskud på DKK 17 mio.Leth Beton A/SLeth Beton A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Rasmus Kvistgaard Leth er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. februar 2023Nye navne i bestyrelsenLeth Beton A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Leth Beton A/S. Rasmus Kvistgaard Leth er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juni 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i direktioner og bestyrelser - uge 22Samtidig er Rasmus Kvistgaard Leth indtrådt i bestyrelsen (kilde: Læs artikel
30. maj 2022Overskud på DKK 4,6 mio.Leth Beton A/SLeth Beton A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Rasmus Kvistgaard Leth er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. maj 2022Henrik Egelund Olsen træder ind i direktionenLeth Beton A/SHenrik Egelund Olsen træder ind i direktionen for Leth Beton A/S. Rasmus Kvistgaard Leth er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. maj 2022Rasmus Kvistgaard Leth træder ind i bestyrelsenLeth Beton A/SRasmus Kvistgaard Leth træder ind i bestyrelsen for Leth Beton A/S.Se mere