27. augustÆndring i ejerkredsenLNW Holding ApSRazia Mohamed Lund forøger sit reelle ejerskab af LNW Holding ApS.Se mere
27. augustÆndring i ejerkredsenLNW Entreprise ApSRazia Mohamed Lund er ikke længere registreret som reel ejer af LNW Entreprise ApS.Se mere
27. augustNy branche: ComputerprogrammeringKS Assurement ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Razia Mohamed Lund ejer 100% af virksomheden.Se mere
27. augustNyt navn: KS Assurement ApSLNW Gruppen ApSLNW Gruppen ApS skifter navn til KS Assurement ApS. Razia Mohamed Lund ejer 100% af virksomheden.Se mere
13. augustÆndring i ejerkredsenLNW Holding ApSCasper Bagterp Laursen er ikke længere registreret som reel ejer af LNW Holding ApS. Razia Mohamed Lund ejer fortsat 33,3% af virksomheden.Se mere
7. augustOverskud på DKK 17.550 Lynge Nielsen A/SLynge Nielsen A/S offentliggør regnskabet for perioden 25. august 2022 til 31. december 2023. Razia Mohamed Lund ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
7. augustUnderskud på DKK 530.663 LNW Holding ApSLNW Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 19. august 2022 til 31. december 2023. Razia Mohamed Lund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
6. augustTanja Gade Nielsen forlader direktionenLNW Holding ApSTanja Gade Nielsen forlader direktionen for LNW Holding ApS efter en periode på 2 år. Razia Mohamed Lund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
6. augustJack Lynge bliver adm. direktørLNW Holding ApSJack Lynge bliver adm. direktør i LNW Holding ApS. Razia Mohamed Lund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
6. augustÆndring i ejerkredsenLynge Nielsen A/SRazia Mohamed Lund forøger sit reelle ejerskab af Lynge Nielsen A/S.Se mere
23. juli · voresbyodense.dkNye virksomheder i Odense i sidste månedLNW Entreprise ApS tilhører branchen Kombinerede serviceydelser og er ejet af Razia Mohamed Lund. Læs artikel
6. juniStiftelseLNW Entreprise ApSLNW Entreprise ApS stiftes i branchen kombinerede serviceydelser. Razia Mohamed Lund ejer 100% af virksomheden.Se mere
4. juniStiftelseLNW Gruppen ApSLNW Gruppen ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Razia Mohamed Lund ejer 100% af virksomheden.Se mere
7. december 2023Underskud på DKK 7.198 Lyngesminde Holding ApSLyngesminde Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Razia Mohamed Lund er medlem af direktionen.Se mere
6. december 2023Overskud på DKK 76.759 Kvalitetssikring Danmark ApSKvalitetssikring Danmark ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Razia Mohamed Lund ejer 100% af virksomheden.Se mere
1. marts 2023Tanja Gade Nielsen forlader direktionenLynge Nielsen A/STanja Gade Nielsen forlader direktionen for Lynge Nielsen A/S efter en periode på 6 måneder. Razia Mohamed Lund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. marts 2023Jack Lynge bliver adm. direktørLynge Nielsen A/SJack Lynge bliver adm. direktør i Lynge Nielsen A/S. Razia Mohamed Lund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
28. februar 2023AdresseændringLynge Nielsen A/SLynge Nielsen A/S flytter fra Holstebro til Odense SV. Razia Mohamed Lund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
12. december 2022Overskud på DKK 6.341 Kvalitetssikring Danmark ApSKvalitetssikring Danmark ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Razia Mohamed Lund ejer 100% af virksomheden.Se mere
12. december 2022Underskud på DKK 2.078 Lyngesminde Holding ApSLyngesminde Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Razia Mohamed Lund er medlem af direktionen.Se mere