1. augustCemile Bibulovic træder ind i direktionenTritonlux ApSCemile Bibulovic træder ind i direktionen for Tritonlux ApS. Richard Ailwyn Martin ejer 15% af virksomheden.Se mere
31. juliRichard Ailwyn Martin forlader direktionenTritonlux ApSRichard Ailwyn Martin forlader direktionen for Tritonlux ApS efter en periode på 4 måneder.Se mere
23. april · vores-farum.dkNye virksomheder i Farum i sidste månedTritonlux ApS tilhører branchen Anden måling og teknisk analyse og er ejet af Paw Allan Tinghuus Petersen, Richard Ailwyn Martin, Christian Thybo Anker Jensen og Henrik Kallesøe Levy. Læs artikel
10. aprilBjarne-Egild Pettersen træder ind i bestyrelsenTritonlux ApSBjarne-Egild Pettersen træder ind i bestyrelsen for Tritonlux ApS. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
10. aprilÆndring i ejerkredsenTritonlux ApSRichard Ailwyn Martin reducerer sit reelle ejerskab af Tritonlux ApS.Se mere
20. martsStiftelseTritonlux ApSTritonlux ApS stiftes i branchen anden måling og teknisk analyse. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
11. martsUnderskud på DKK 10.391 MARTIN HOLDING ApSMARTIN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
27. november 2023Underskud på DKK 1,7 mio.WATER ApSWATER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2023Underskud på DKK 8.193 MARTIN HOLDING ApSMARTIN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2022Underskud på DKK 1,7 mio.WATER ApSWATER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
3. maj 2022Underskud på DKK 7.502 MARTIN HOLDING ApSMARTIN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
17. november 2021Underskud på DKK 1,1 mio.WATER ApSWATER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 2021Underskud på DKK 8.910 MARTIN HOLDING ApSMARTIN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2020Underskud på DKK 2,0 mio.WATER ApSWATER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
27. august 2020Underskud på DKK 146.185 MARTIN HOLDING ApSMARTIN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
21. november 2019Underskud på DKK 1,3 mio.WATER ApSWATER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2019Ændring i ejerkredsenWATER ApS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af WATER ApS. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
21. marts 2019Underskud på DKK 53.744 MARTIN HOLDING ApSMARTIN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2018Underskud på DKK 878.845 WATER ApSWATER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Richard Ailwyn Martin er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2018Richard Ailwyn Martin forlader bestyrelsenNunaZymes ApSRichard Ailwyn Martin forlader bestyrelsen for NunaZymes ApS efter en periode på 3 år.Se mere