27. august 2018 · Mester TidendeNye navne i byggeriets topContiga Tinglev A/S Andreas Elfving er indtrådt i bestyrelsen hos Contiga Tinglev A/S i stedet for Roland Markus Karlsson (kilde: Læs artikel
27. august 2018 · Dagbladet LicitationenNyt om navneContiga Tinglev A/S Andreas Elfving er indtrådt i bestyrelsen hos Contiga Tinglev A/S i stedet for Roland Markus Karlsson. Læs artikel
21. august 2018Andreas Elfving træder ind i bestyrelsenContiga Tinglev A/SAndreas Elfving erstatter Roland Markus Karlsson i bestyrelsen for Contiga Tinglev A/S efter en periode på 3 år.Se mere
9. marts 2018Overskud på DKK 17 mio.Contiga Tinglev A/SContiga Tinglev A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Roland Markus Karlsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. marts 2017 · Building SupplyElementproducent tredobler bundlinjenI september 2015 udtrådte Jakob Winther Knudsen endvidere fra bestyrelsen, som i dag tegnes af Roland Markus Karlsson og Jan Lagerstedt foruden forman Axel Baumann. Læs artikel
10. marts 2017Overskud på DKK 12 mio.Contiga Tinglev A/SContiga Tinglev A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Roland Markus Karlsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. marts 2016Overskud på DKK 3,6 mio.Contiga Tinglev A/SContiga Tinglev A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Roland Markus Karlsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. oktober 2015 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeContiga Tinglev A/S Roland Markus Karlsson, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen hos Contiga Tinglev A/S i stedet for Jakob Winther Knudsen og Kristian Holth (kilde: Læs artikel
29. september 2015Roland Markus Karlsson træder ind i bestyrelsenContiga Tinglev A/SRoland Markus Karlsson træder ind i bestyrelsen for Contiga Tinglev A/S.Se mere