ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. februar 2000 til 31. december 2000. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.
Hans Erik Schmidt erstatter Victor Christoffersen i direktionen for ROYAL SLEEP OF SCANDINAVIA A/S efter en periode på 5 måneder. Rolf Tom Fjeld-Nielsen er medlem af bestyrelsen.