30. juniOverskud på DKK 28.968 Ineber ApSIneber ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sara Bird Rørvig er medlem af direktionen.Se mere
30. juniOverskud på DKK 26.167 Lokal Energi ApSLokal Energi ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sara Bird Rørvig ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
27. juniOverskud på DKK 84.443 Edison EL ApSEdison EL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sara Bird Rørvig ejer 25% af virksomheden.Se mere
30. majAdresseændringLokal Energi ApSLokal Energi ApS flytter fra Vejle til Værløse. Sara Bird Rørvig ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
13. september 2023AdresseændringIneber ApSIneber ApS flytter fra Holte til Kongens Lyngby. Sara Bird Rørvig er medlem af direktionen.Se mere
23. august 2023AdresseændringEdison EL ApSEdison EL ApS flytter til ny adresse i Værløse. Sara Bird Rørvig ejer 25% af virksomheden.Se mere
1. august 2023Ændring i ejerkredsenEdison EL ApS2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af Edison EL ApS. Sara Bird Rørvig ejer fortsat 25% af virksomheden.Se mere
17. juli 2023Overskud på DKK 505.286 Ineber ApSIneber ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sara Bird Rørvig er medlem af direktionen.Se mere
11. juli 2023Overskud på DKK 119.701 Lokal Energi ApSLokal Energi ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sara Bird Rørvig ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
2. juli 2023Overskud på DKK 417.783 Edison EL ApSEdison EL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sara Bird Rørvig ejer 25% af virksomheden.Se mere
1. februar 2023Nyt navn: Edison EL ApSDen Glade Eltavle ApSDen Glade Eltavle ApS skifter navn til Edison EL ApS. Sara Bird Rørvig ejer 25% af virksomheden.Se mere
3. januar 2023AdresseændringLokal Energi ApSLokal Energi ApS flytter til ny adresse i Vejle. Sara Bird Rørvig ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
31. december 2022Ændring i ejerkredsenLokal Energi ApSSara Bird Rørvig reducerer sit reelle ejerskab af Lokal Energi ApS.Se mere
11. november 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Norlys, E.ON og EnvidanPower4U ApS Sara Bird Rørvig er udtrådt af direktionen hos Power4U ApS (kilde: Læs artikel
1. november 2022Sara Bird Rørvig forlader direktionenPower4U ApSSara Bird Rørvig forlader direktionen for Power4U ApS efter en periode på 4 år.Se mere
1. november 2022Ændring i ejerkredsenPower4U ApSSara Bird Rørvig er ikke længere registreret som reel ejer af Power4U ApS.Se mere
1. oktober 2022Ændring i ejerkredsenPower4U ApSSara Bird Rørvig reducerer sit reelle ejerskab af Power4U ApS.Se mere
1. oktober 2022Ændring i ejerkredsenDen Glade Eltavle ApSSara Bird Rørvig reducerer sit reelle ejerskab af Den Glade Eltavle ApS.Se mere
15. september 2022Søren Bird Rørvig træder ind i direktionenSBR Consult ApSSøren Bird Rørvig erstatter Sara Bird Rørvig i direktionen for SBR Consult ApS efter en periode på 3 år.Se mere
15. september 2022Søren Bird Rørvig træder ind i direktionenPipel ApSSøren Bird Rørvig erstatter Sara Bird Rørvig i direktionen for Pipel ApS efter en periode på 3 år.Se mere