20. oktober 2014Sarah Maria Hyatt stopper som adm. direktørPRIVAT INVEST 2013 ApSSarah Maria Hyatt stopper som adm. direktør i PRIVAT INVEST 2013 ApS.Se mere
20. august 2014Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGPRIVAT INVEST 2013 ApSTidligere status: Normal. Sarah Maria Hyatt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
18. marts 2014Sarah Maria Hyatt bliver adm. direktørPRIVAT INVEST 2013 ApSSarah Maria Hyatt erstatter Ole Sune Ebbe Karpf som adm. direktør i PRIVAT INVEST 2013 ApS.Se mere
18. marts 2014AdresseændringPRIVAT INVEST 2013 ApSPRIVAT INVEST 2013 ApS flytter fra Rungsted Kyst til Lille Skensved. Sarah Maria Hyatt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
7. oktober 2013Sarah Maria Hyatt stopper som adm. direktørTEAM EYECANDY ApSSarah Maria Hyatt stopper som adm. direktør i TEAM EYECANDY ApS.Se mere
6. oktober 2013AdresseændringTEAM EYECANDY ApSTEAM EYECANDY ApS flytter fra Rungsted Kyst til København K. Sarah Maria Hyatt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. oktober 2013Sarah Maria Hyatt forlader direktionenSELSKABET AF 19.11.2012 ApSSarah Maria Hyatt forlader direktionen for SELSKABET AF 19.11.2012 ApS efter en periode på 11 måneder.Se mere
25. september 2013AdresseændringSELSKABET AF 19.11.2012 ApSSELSKABET AF 19.11.2012 ApS flytter fra København K til Frederikssund. Sarah Maria Hyatt er medlem af direktionen.Se mere
25. september 2013Nyt navn: SELSKABET AF 19.11.2012 ApS1ST OPTION MODEL MANAGEMENT ApS1ST OPTION MODEL MANAGEMENT ApS skifter navn til SELSKABET AF 19.11.2012 ApS. Sarah Maria Hyatt er medlem af direktionen.Se mere
29. august 2013AdresseændringTEAM EYECANDY ApSTEAM EYECANDY ApS flytter fra København K til Rungsted Kyst. Sarah Maria Hyatt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. august 2013Sarah Maria Hyatt forlader direktionenSOPHIENBERG CAPITAL ApSSarah Maria Hyatt forlader direktionen for SOPHIENBERG CAPITAL ApS efter en periode på 1 måned.Se mere
2. juli 2013Sarah Maria Hyatt bliver adm. direktørTEAM EYECANDY ApSSarah Maria Hyatt bliver adm. direktør i TEAM EYECANDY ApS.Se mere
1. juli 2013Sarah Maria Hyatt træder ind i direktionenSOPHIENBERG CAPITAL ApSSarah Maria Hyatt træder ind i direktionen for SOPHIENBERG CAPITAL ApS.Se mere
1. juli 2013Ole Sune Ebbe Karpf bliver adm. direktørSOPHIENBERG CAPITAL ApSOle Sune Ebbe Karpf bliver adm. direktør i SOPHIENBERG CAPITAL ApS. Sarah Maria Hyatt er fortsat medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2013Ghinwa Habta El-Labban bliver adm. direktør1ST OPTION MODEL MANAGEMENT ApSGhinwa Habta El-Labban erstatter Sarah Maria Hyatt som adm. direktør i 1ST OPTION MODEL MANAGEMENT ApS.Se mere
4. juni 2013Adresseændring1ST OPTION MODEL MANAGEMENT ApS1ST OPTION MODEL MANAGEMENT ApS flytter til ny adresse i København K. Sarah Maria Hyatt er medlem af direktionen.Se mere
3. juni 2013AdresseændringLEGENI ApSLEGENI ApS flytter fra Albertslund til København Ø. Sarah Maria Hyatt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. april 2013Tue Birch Bech forlader direktionenLEGENI ApSTue Birch Bech forlader direktionen for LEGENI ApS efter en periode på 5 dage. Sarah Maria Hyatt er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. april 2013Sarah Maria Hyatt bliver adm. direktørLEGENI ApSSarah Maria Hyatt bliver adm. direktør i LEGENI ApS.Se mere
29. april 2013Nyt navn: LEGENI ApSIT WORKS WEB ApSIT WORKS WEB ApS skifter navn til LEGENI ApS. Sarah Maria Hyatt er adm. direktør i virksomheden.Se mere