3. februar 2016Sengül Tamer forlader direktionenPALADS SELSKABSLOKALER ApSSengül Tamer forlader direktionen for PALADS SELSKABSLOKALER ApS efter en periode på 5 år.Se mere
10. juni 2015Underskud på DKK 132.782 PALADS SELSKABSLOKALER ApSPALADS SELSKABSLOKALER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Sengül Tamer er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2014Overskud på DKK 28.928 PALADS SELSKABSLOKALER ApSPALADS SELSKABSLOKALER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Sengül Tamer er medlem af direktionen.Se mere
3. juni 2013Underskud på DKK 2.973 PALADS SELSKABSLOKALER ApSPALADS SELSKABSLOKALER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Sengül Tamer er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortPALADS SELSKABSLOKALER ApSPALADS SELSKABSLOKALER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2011 til 31. december 2011. Sengül Tamer er medlem af direktionen.Se mere
1. marts 2011StiftelsePALADS SELSKABSLOKALER ApSPALADS SELSKABSLOKALER ApS stiftes i branchen restauranter. Sengül Tamer er medlem af direktionen.Se mere