29. juniOverskud på DKK 79.631 P & F Foods ApSP & F Foods ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. juniOverskud på DKK 79.726 Silk Holding ApSSilk Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
23. juniOverskud på DKK 0 E&S GRUPPEN ApSE&S GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 26. maj 2023 til 31. december 2023. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
22. majNy branche: El-installationE&S GRUPPEN ApSTidligere branche: Landskabspleje. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
16. februarNy branche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedCasa Entreprise & Byg ApSTidligere branche: Bogføring og revision: skatterådgivning. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
16. februarNyt navn: Casa Entreprise & Byg ApSS.A.R. REVISION ApSS.A.R. REVISION ApS skifter navn til Casa Entreprise & Byg ApS. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
2. januarUnderskud på DKK 2.981 S.A.R. REVISION ApSS.A.R. REVISION ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2023Overskud på DKK 53.287 Silk Holding ApSSilk Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 12. august 2021 til 31. december 2022. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
27. juni 2023Overskud på DKK 62.645 P & F Foods ApSP & F Foods ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
23. juni 2023 · Vores AlbertslundNye virksomheder i Albertslund i sidste månedE&S GRUPPEN ApS , Herstedvang 2 B, 2620 Albertslund E&S GRUPPEN ApS tilhører branchen Landskabspleje og er ejet samt ledet af Sezgin Kilinc. Læs artikel
26. maj 2023StiftelseE&S GRUPPEN ApSE&S GRUPPEN ApS stiftes i branchen landskabspleje. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
13. januar 2023AdresseændringSilk Holding ApSSilk Holding ApS flytter fra Rødovre til Albertslund. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
10. januar 2023AdresseændringP & F Foods ApSP & F Foods ApS flytter fra Rødovre til Albertslund. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
10. januar 2023AdresseændringS.A.R. REVISION ApSS.A.R. REVISION ApS flytter fra Rødovre til Albertslund. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
26. december 2022Underskud på DKK 5.327 S.A.R. REVISION ApSS.A.R. REVISION ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sezgin Kilinc er medlem af direktionen.Se mere
14. juni 2022Overskud på DKK 71.569 P & F Foods ApSP & F Foods ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. april 2022AdresseændringSilk Holding ApSSilk Holding ApS flytter til ny adresse i Rødovre. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. april 2022AdresseændringP & F Foods ApSP & F Foods ApS flytter til ny adresse i Rødovre. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
7. april 2022AdresseændringSilk Holding ApSSilk Holding ApS flytter fra Greve til Rødovre. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere
7. april 2022AdresseændringP & F Foods ApSP & F Foods ApS flytter fra Greve til Rødovre. Sezgin Kilinc er adm. direktør i virksomheden.Se mere