28. majUnderskud på DKK 23.600 LLJ 93 Holding ApSLLJ 93 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sharon Jensen ejer 93,8% af virksomheden.Se mere
28. majUnderskud på DKK 15.874 93 Invest ApS93 Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sharon Jensen ejer 41% af virksomheden.Se mere
20. martsOverskud på DKK 6,2 mio.1893 Invest ApS1893 Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sharon Jensen ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
22. december 2023Underskud på DKK 698.029 B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sharon Jensen ejer 26% af virksomheden.Se mere
1. juli 2023Christian Louring Engell træder ind i direktionenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSChristian Louring Engell træder ind i direktionen for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Sharon Jensen ejer 26% af virksomheden.Se mere
30. maj 2023Underskud på DKK 24.187 LLJ 93 Holding ApSLLJ 93 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sharon Jensen ejer 93,8% af virksomheden.Se mere
30. maj 2023Overskud på DKK 312.687 93 Invest ApS93 Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sharon Jensen ejer 41% af virksomheden.Se mere
2. maj 2023Underskud på DKK 1,1 mio.1893 Invest ApS1893 Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sharon Jensen ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
2. januar 2023Underskud på DKK 2,0 mio.B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Sharon Jensen ejer 26% af virksomheden.Se mere
14. december 2022Ole Michael Ringheim forlader bestyrelsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSOle Michael Ringheim forlader bestyrelsen for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS efter en periode på 7 år. Sharon Jensen ejer 26% af virksomheden.Se mere
2. december 2022Udskiftning i bestyrelsen1893 Invest ApS7 ændringer i bestyrelsen for 1893 Invest ApS. Sharon Jensen ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
2. december 2022Ole Michael Ringheim træder ind i direktionen1893 Invest ApSOle Michael Ringheim erstatter Alexander Burden-Hansen i direktionen for 1893 Invest ApS efter en periode på 3 år. Sharon Jensen ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
2. december 2022Ændring i ejerkredsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSSharon Jensen reducerer sit reelle ejerskab af B93 KONTRAKT FODBOLD ApS.Se mere
2. december 2022Ændring i ejerkredsen1893 Invest ApSSharon Jensen registreret som reel ejer af 1893 Invest ApS.Se mere
2. december 2022Ny selskabsform: Anpartsselskab1893 Invest ApSH5H A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til 1893 Invest ApS. Sharon Jensen ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
29. september 2022Ændring i ejerkredsenB.93 Q ApSSharon Jensen er ikke længere registreret som reel ejer af B.93 Q ApS.Se mere
24. juni 2022Underskud på DKK 198.803 B.93 Q ApSB.93 Q ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Sharon Jensen ejer 33,1% af virksomheden.Se mere
23. juni 2022Underskud på DKK 1,7 mio.B93 KONTRAKT FODBOLD ApSB93 KONTRAKT FODBOLD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Sharon Jensen ejer 40% af virksomheden.Se mere
31. maj 2022Alexander Burden-Hansen træder ind i bestyrelsenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSAlexander Burden-Hansen træder ind i bestyrelsen for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Sharon Jensen ejer 40% af virksomheden.Se mere
31. maj 2022Martin Møller Jensen træder ind i direktionenB93 KONTRAKT FODBOLD ApSMartin Møller Jensen træder ind i direktionen for B93 KONTRAKT FODBOLD ApS. Sharon Jensen ejer 40% af virksomheden.Se mere