2. aprilAdresseændringSIGMA HOLDING ApSSIGMA HOLDING ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
2. aprilAdresseændringSida Invest ApSSida Invest ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Sigurd Madsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
2. aprilAdresseændringSIGMA ENTREPRISE ApSSIGMA ENTREPRISE ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
2. aprilAdresseændringWegenersminde ApSWegenersminde ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
20. martsAdresseændringSigma Ejendomme af 2016 ApSSigma Ejendomme af 2016 ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Sigurd Madsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. december 2023Underskud på DKK 662.507 Wegenersminde ApSWegenersminde ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2023Overskud på DKK 1,4 mio.SIGMA HOLDING ApSSIGMA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
15. december 2023Underskud på DKK 84.846 Sida Invest ApSSida Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sigurd Madsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 853.905 SIGMA ENTREPRISE ApSSIGMA ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 222.730 Sigma Ejendomme af 2016 ApSSigma Ejendomme af 2016 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sigurd Madsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
2. december 2022Overskud på DKK 989.725 SIGMA HOLDING ApSSIGMA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2022Overskud på DKK 4,1 mio.Sida Invest ApSSida Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sigurd Madsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. december 2022Underskud på DKK 983.385 SIGMA ENTREPRISE ApSSIGMA ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2022Overskud på DKK 4,1 mio.Wegenersminde ApSWegenersminde ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2022Overskud på DKK 217.033 Sigma Ejendomme af 2016 ApSSigma Ejendomme af 2016 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sigurd Madsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. oktober 2022 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktion - uge 43Sigurd Madsen, Erik Friis Nielsen, Gina Skov Pedersen er udtrådt af bestyrelsen hos Sigma Entreprise A/S (kilde: Læs artikel
27. oktober 2022 · Mester TidendeMåske er der nogen du kender - se de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelserSigurd Madsen, Erik Friis Nielsen, Gina Skov Pedersen er udtrådt af bestyrelsen hos Sigma Entreprise A/S (kilde: Læs artikel
17. oktober 2022Sigurd Madsen forlader bestyrelsenSIGMA ENTREPRISE ApSSigurd Madsen forlader bestyrelsen for SIGMA ENTREPRISE ApS efter en periode på 30 år.Se mere
17. oktober 2022Ny selskabsform: AnpartsselskabSIGMA ENTREPRISE ApSSIGMA ENTREPRISE A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til SIGMA ENTREPRISE ApS. Sigurd Madsen er medlem af direktionen.Se mere
22. august 2022Ændring i ejerkredsenBrynet Holbæk ApSSigurd Madsen er ikke længere registreret som reel ejer af Brynet Holbæk ApS.Se mere