Simon Bjarke Morvad har været i direktionen for Davrom Invest ApS siden 2019 og er desuden direktør i OBTON SOLENERGI CHEVAL KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB.
Johannes Tang Sørensen erstatter Søren Brøcker i direktionen for ApS Difko Batteripark IX efter en periode på 6 måneder. Simon Bjarke Morvad er medlem af bestyrelsen.
Komplementarselskabet Solkraftværket Mando 59 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Simon Bjarke Morvad er medlem af bestyrelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 39 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Simon Bjarke Morvad ejer 37,5% af virksomheden.
OBTON SOLENERGI CHEVAL KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Simon Bjarke Morvad er medlem af direktionen.
Komplementarselskabet Solkraftværket Mando 59 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Simon Bjarke Morvad er medlem af bestyrelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 39 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Simon Bjarke Morvad ejer 37,5% af virksomheden.
OBTON SOLENERGI CHEVAL KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Simon Bjarke Morvad er medlem af direktionen.
Henrik Larsen-Ledet erstatter Nicklas Nordahl Møller i direktionen for K/S OBTON SOLENERGI CHEVAL efter en periode på 2 år. Simon Bjarke Morvad er formand for bestyrelsen.