25. oktober 2005Ole Jakobsen træder ind i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SOle Jakobsen erstatter Simon Vej i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S efter en periode på 5 år.Se mere
24. juni 2005Erik Metellus Christensen forlader bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SErik Metellus Christensen forlader bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S efter en periode på 6 måneder. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. maj 2005Mikael Glerup træder ind i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SMikael Glerup træder ind i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. maj 2005Regnskab for 2005 offentliggjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. januar. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. januar 2005Morten Chrone forlader bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SMorten Chrone forlader bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S efter en periode på 1 måned. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2004Christian Hübertz Mortensen træder ind i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SChristian Hübertz Mortensen træder ind i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. december 2004Udskiftning i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/S3 ændringer i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. oktober 2004Thorkild Andre Kristensen stopper som adm. direktørSTRØM HANSEN A/SThorkild Andre Kristensen stopper som adm. direktør i STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. oktober 2004Udskiftning i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/S5 ændringer i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. oktober 2004Ændring i ejerkredsenSTRØM HANSEN A/S2 nye personer registreret som reelle ejere af STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 2004Regnskab for 2003 offentliggjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 2004Udskiftning i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/S3 ændringer i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juni 2003Regnskab for 2002 offentliggjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. maj 2003Gunnar Nielsen forlader bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SGunnar Nielsen forlader bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S efter en periode på 16 år. Simon Vej er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
27. maj 2002Regnskab for 2001 offentliggjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2001Regnskab for 2000 offentliggjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Simon Vej er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. april 2001Simon Vej træder ind i bestyrelsenSTRØM HANSEN A/SSimon Vej træder ind i bestyrelsen for STRØM HANSEN A/S.Se mere