PISA Consulting and Investment ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sofie Egholm Gye Andersen er formand for bestyrelsen.
PISA Consulting and Investment ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sofie Egholm Gye Andersen er formand for bestyrelsen.
PISA Consulting and Investment ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2021 til 31. december 2021. Sofie Egholm Gye Andersen er formand for bestyrelsen.