11. juniÆndring i ejerkredsenFjerde selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen er ikke længere registreret som reel ejer af Fjerde selskab af 21. august 2023 ApS.Se mere
31. majÆndring i ejerkredsenAndet selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen er ikke længere registreret som reel ejer af Andet selskab af 21. august 2023 ApS.Se mere
17. majÆndring i ejerkredsenTredje selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen er ikke længere registreret som reel ejer af Tredje selskab af 21. august 2023 ApS.Se mere
12. januarNy status: UNDER KONKURSAndet selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
12. januarNy status: UNDER KONKURSFjerde selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Stefan Petersen ejer 100% af virksomheden.Se mere
22. december 2023Ny status: UNDER KONKURSTredje selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
27. november 2023Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGAndet selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
27. november 2023Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGFjerde selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Stefan Petersen ejer 100% af virksomheden.Se mere
27. november 2023Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGTredje selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
2. november 2023Stefan Petersen stopper som adm. direktørAndet selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen stopper som adm. direktør i Andet selskab af 21. august 2023 ApS.Se mere
2. november 2023Stefan Petersen forlader direktionenTredje selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen forlader direktionen for Tredje selskab af 21. august 2023 ApS efter en periode på 2 år.Se mere
2. november 2023Nyt navn: Andet selskab af 21. august 2023 ApSVenue Holding ApSVenue Holding ApS skifter navn til Andet selskab af 21. august 2023 ApS. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
2. november 2023Nyt navn: Tredje selskab af 21. august 2023 ApSGood Times Group Holding ApSGood Times Group Holding ApS skifter navn til Tredje selskab af 21. august 2023 ApS. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
2. november 2023Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTredje selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Normal. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
2. november 2023Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAndet selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Normal. Stefan Petersen ejer 95,5% af virksomheden.Se mere
1. november 2023Stefan Petersen forlader direktionenFjerde selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen forlader direktionen for Fjerde selskab af 21. august 2023 ApS efter en periode på 2 år.Se mere
1. november 2023Nyt navn: Fjerde selskab af 21. august 2023 ApSStefan Petersen Holding ApSStefan Petersen Holding ApS skifter navn til Fjerde selskab af 21. august 2023 ApS. Stefan Petersen ejer 100% af virksomheden.Se mere
1. november 2023Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFjerde selskab af 21. august 2023 ApSTidligere status: Normal. Stefan Petersen ejer 100% af virksomheden.Se mere
17. oktober 2023 · Gaffa OnlineNy konkurs har ramt direktøren fra det skandaleramte StageboxMathias Bak Larsen 17.10.2023 / 13:45 Endnu en virksomhed som Stagebox direktøren, Stefan Petersen, står bag, er nu gået konkurs. Læs artikel
5. oktober 2023Stefan Petersen forlader direktionenSelskabet af 21. august 2023 ApSStefan Petersen forlader direktionen for Selskabet af 21. august 2023 ApS efter en periode på 2 år.Se mere