23. juli 2021Stefan Werner Hecht forlader direktionenDIEHL METERING ApSStefan Werner Hecht forlader direktionen for DIEHL METERING ApS efter en periode på 4 år.Se mere
28. maj 2021Overskud på DKK 1,3 mio.DIEHL METERING ApSDIEHL METERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Stefan Werner Hecht er medlem af direktionen.Se mere
22. april 2020Overskud på DKK 1,2 mio.DIEHL METERING ApSDIEHL METERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Stefan Werner Hecht er medlem af direktionen.Se mere
12. februar 2019Underskud på DKK 2,3 mio.DIEHL METERING ApSDIEHL METERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Stefan Werner Hecht er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2018Underskud på DKK 4,8 mio.DIEHL METERING ApSDIEHL METERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Stefan Werner Hecht er medlem af direktionen.Se mere
8. januar 2018 · i dagUge 1: Hvem gik ud og hvem kom ind i ledelserne i ugen der gikDiehl Metering ApS Christian Unterländer og Stefan Werner Hecht er trådt ind i direktionen i Diehl Metering ApS, mens Jean-Francois Marguet er trådt ud (kilde: Læs artikel
5. januar 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerDiehl Metering ApS Christian Unterländer og Stefan Werner Hecht er trådt ind i direktionen i Diehl Metering ApS, mens Jean-Francois Marguet er trådt ud (kilde: Læs artikel
1. januar 2018Stefan Werner Hecht træder ind i direktionenDIEHL METERING ApSStefan Werner Hecht træder ind i direktionen for DIEHL METERING ApS.Se mere